序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马成 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 侯润平 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马成
|
|
2 |
贾东
|
|
3 |
侯润平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 经营期限 |
2006年8月30日 至 2021年8月29日
|
2006年8月30日 至 长期
|
2 | 2019-03-07 | 经营范围变更 |
煤炭经销(煤炭经营资格证有效期至2016年05月26日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
煤炭经销;建材、石灰石、钙灰、环保材料、水处理剂销售;道路运输。(煤炭经营资格证有效期至2016年05月26日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
3 | 2016-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯卫军 [退出]
|
马成 [新增]
|
4 | 2016-03-03 | 投资人(股权)变更 |
侯卫军 出资 950万人民币; [退出]侯润平 出资 50万人民币;
|
马成 出资 950万人民币; [新增]侯润平 出资 50万人民币;
|
5 | 2016-03-03 | 财务负责人 |
|
张万忠
|
6 | 2016-03-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
马成 备案手机:*****
|
7 | 2016-03-03 | 董事备案 |
侯卫军 [退出]
|
马成 [新增]
|
8 | 2016-03-03 | 法定代表人变更 |
侯卫军
|
马成
|
9 | 2016-03-03 | 经营范围变更 |
煤炭经销(煤炭经营资格证有效期至2016年05月26日)(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,须取得许可并经登记机关登记后方可经营)**
|
煤炭经销(煤炭经营资格证有效期至2016年05月26日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|