序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晓军 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 邓亮岩 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晓军
|
|
2 |
王武兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋金龙 [退出]
|
王武兵 [新增]
|
2 | 2019-04-17 | 联络员备案 |
邓亮岩 *** 备案手机:***
|
李晓军 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-04-17 | 投资人(股权)变更 |
苏志民 出资 510万人民币; [退出]邓亮岩 出资 10万人民币;谢卫东 出资 280万人民币; [退出]林清君 出资 200万人民币; [退出]
|
邓亮岩 出资 100( + 900% )万人民币;李晓军 出资 900万人民币; [新增]
|
4 | 2019-04-17 | 法定代表人变更 |
邓亮岩
|
李晓军
|
5 | 2019-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓亮岩 [退出]
|
李晓军 [新增]
|
6 | 2018-03-29 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
1000.000000万人民币( + 100% )
|
7 | 2018-03-29 | 投资人(股权)变更 |
苏志民 出资 255万人民币;邓亮岩 出资 5万人民币;谢卫东 出资 140万人民币;林清君 出资 100万人民币;
|
苏志民 出资 510( + 100% )万人民币;邓亮岩 出资 10( + 100% )万人民币;谢卫东 出资 280( + 100% )万人民币;林清君 出资 200( + 100% )万人民币;
|
8 | 2018-01-30 | 投资人(股权)变更 |
苏志民 出资 495万人民币;邓亮岩 出资 5万人民币;
|
苏志民 出资 255( - 48.48485% )万人民币;邓亮岩 出资 5万人民币;谢卫东 出资 140万人民币; [新增]林清君 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2017-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭飞 [退出]
|
邓亮岩 [新增]
|
10 | 2017-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王斌锋 [退出]
|
宋金龙 [新增]
|