序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康志明 | 50% | 400.0万人民币 |
2 | 康建生 | 25% | 200.0万人民币 |
3 | 康建林 | 12.5% | 100.0万人民币 |
4 | 姚玉琴 | 12.5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康志明
|
|
2 |
康建林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-05 | 财务负责人 |
|
郭桂英
|
2 | 2016-07-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2003年8月22日 至 2027年8月18日
|
3 | 2016-07-05 | 经营范围变更 |
|
环保设备及备件、工程机械备件、冶金机械备件、矿山机械备件的制造、加工、销售;建筑安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2015-08-20 | 投资人(股权)变更 |
|
康志明 出资 400( + 1900% )万人民币;康建生 出资 200( + 1900% )万人民币;康建林 出资 100( + 900% )万人民币;姚玉琴 出资 100万人民币; [新增]
|
5 | 2015-02-13 | 注册资本(金)变更 |
|
800.0000万人民币( + 1500% )
|
6 | 2015-02-13 | 经营范围变更 |
|
环保设备及备件、工程机械备件、冶金机械备件、矿山机械备件的制造、加工、销售。
|