序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐桂新 | 46.83333% | 562.0万人民币 |
2 | 杨晓永 | 46.5% | 558.0万人民币 |
3 | 范利龙 | 3.33333% | 40.0万人民币 |
4 | 王文 | 3.33333% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐桂新
|
|
2 |
刘卫军
|
|
3 |
史学军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
张培明 出资 420万人民币; [退出]王文 出资 40万人民币;范利龙 出资 40万人民币;杨晓永 出资 270万人民币;徐桂新 出资 430万人民币;
|
王文 出资 40万人民币;范利龙 出资 40万人民币;杨晓永 出资 558( + 106.66667% )万人民币;徐桂新 出资 562( + 30.69767% )万人民币;
|
2 | 2020-08-19 | 章程备案 |
无
|
2020-08-19股东变更
|
3 | 2020-06-02 | 章程备案 |
无
|
2020-06-02股东的变更
|
4 | 2020-06-02 | 投资人(股权)变更 |
刘海涛 出资 420万人民币; [退出]王文 出资 40万人民币;范利龙 出资 40万人民币;史学军 出资 270万人民币; [退出]刘卫军 出资 430万人民币; [退出]
|
张培明 出资 420万人民币; [新增]王文 出资 40万人民币;范利龙 出资 40万人民币;杨晓永 出资 270万人民币; [新增]徐桂新 出资 430万人民币; [新增]
|
5 | 2020-06-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘海涛; [退出]王文;范利龙;史学军; [退出]刘卫军; [退出]
|
张培明; [新增]王文;范利龙;杨晓永; [新增]徐桂新; [新增]
|
6 | 2017-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘卫军 [退出]
|
徐桂新 [新增]
|
7 | 2017-09-13 | 法定代表人变更 |
刘卫军
|
徐桂新
|
8 | 2017-09-13 | 经理备案 |
刘卫军 [退出]
|
徐桂新 [新增]
|
9 | 2016-09-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
徐桂新 备案手机:*****
|
10 | 2016-09-08 | 经营范围变更 |
水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料制造、销售。(请在核定的资质范围内经营,法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)。
|
水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|