序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王来军 | 84.9% | 4245.0万人民币 |
2 | 河北晟佳投资集团有限公司 | 12% | 600.0万人民币 |
3 | 崔海涛 | 3.1% | 155.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔海涛
|
|
2 |
王来军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司城上城售楼处
|
崔海涛 | 2017-07-14 |
2 |
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司张家口分公司
|
王恕 | 2011-01-10 |
3 |
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司下花园分公司
|
崔海涛 | 2010-03-12 |
4 |
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司售楼中心
|
苏兰芬 | 2008-10-14 |
5 |
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司销售中心
|
苏兰芬 | 2008-10-14 |
6 |
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司名门华府小区售楼中心
|
续剑昕 | 2007-12-05 |
7 |
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司九龙公寓售楼部
|
徐印维 | 2006-07-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-26 | 经营期限 |
2003年3月13日 至 2023年3月6日
|
2003年3月13日 至 长期
|
2 | 2018-04-17 | 章程备案 |
无
|
2018-04-11河北晟佳投资集团有限公司股东住所变更备案
|
3 | 2017-07-05 | 经营范围变更 |
房地产开****(在资质等级范围内从事经营活动)、销售、租赁×
|
房地产开****(在资质等级范围内从事经营活动)、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-07-05 | 财务负责人 |
董雷
|
韩赫娟
|
5 | 2017-07-05 | 投资人(股权)变更 |
河北晟佳投资集团有限公司 出资 600万人民币;王来军 出资 4245万人民币;崔海涛 出资 155万人民币;
|
王来军 出资 4245万人民币;河北晟佳投资集团有限公司 出资 15600( + 2500% )万人民币;崔海涛 出资 155万人民币;
|
6 | 2017-07-05 | 注册资本(金)变更 |
5000万人民币
|
20000.000000万人民币( + 300% )
|
7 | 2017-04-10 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
张家口市宣化区利民房地产开****有限责任公司张家口分公司;
|
8 | 2016-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨玉河 [退出]
|
崔海涛 [新增]
|
9 | 2016-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王来军
|
王来军
|
10 | 2016-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨玉河 [退出]杨玉河 [退出]
|
崔海涛 [新增]
|