序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 前屯村委会 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
常淑兵
|
|
2 |
郝旺
|
|
3 |
赵风蓉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口昌旺房地产开****有限公司管理服务分公司
|
王丽军 | 2005-12-20 |
2 |
张家口昌旺房地产开****有限公司房屋拆迁分公司
|
王丽军 | 2005-10-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-12 | 法定代表人变更 |
杨文科
|
常淑兵
|
2 | 2018-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨文科 [退出]
|
常淑兵 [新增]
|
3 | 2016-08-03 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售;房屋拆迁、物业管理(按核定资质经营);建材经营;保洁绿化;劳动就业培训。
|
房地产开****、销售;房屋拆迁、房屋租赁、物业管理(按核定资质经营);建材经营;保洁绿化;劳动就业培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-08-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-07-25第二章第六条
|
5 | 2016-05-30 | 财务负责人 |
|
张桂芳
|
6 | 2016-05-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
宋彦春 备案手机:*****
|
7 | 2015-03-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-08-11~2015-08-11
|
2005-08-11~2025-08-10
|