序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡艳鹏 | 41.92662% | 151.07万人民币 |
2 | 武建磊 | 8.32593% | 30万人民币 |
3 | 许志亮 | 8.32593% | 30万人民币 |
4 | 武振芳 | 8.32593% | 30万人民币 |
5 | 武建平 | 5.55062% | 20万人民币 |
6 | 武正川 | 5.55062% | 20万人民币 |
7 | 胡喜 | 2.77531% | 10万人民币 |
8 | 胡河 | 2.77531% | 10万人民币 |
9 | 姚卫东 | 2.77531% | 10万人民币 |
10 | 陈云 | 2.77531% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡艳鹏
|
|
2 |
武振芳
|
|
3 |
刘凤军
|
|
4 |
柴万兵
|
|
5 |
武正川
|
|
6 |
姚守禄
|
|
7 |
李富
|
|
8 |
武建磊
|
|
9 |
姚小明
|
|
10 |
胡忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-29 | 章程备案 |
无
|
2016-03-22成员及出资额
|
2 | 2016-03-29 | 出资成员备案 |
赵海清 [退出]武建平姚守珍武正川刘飞陈云姚卫东武建磊许志亮胡艳鹏刘海瑞刘凤军李献春马登亮 [退出]胡河张艳军张志强杨玉春程军李金友姚守禄孙忠孝 [退出]武振芳胡雨王建兵胡忠武成喜 [退出]胡喜于水龙李若文 [退出]丁有珍姚金梅 [退出]高树生柴培有 [退出]仲存海李富姚小明林茂生许志仙闫忠裴严海
|
武建平姚守珍武正川刘飞陈云姚卫东武建磊许志亮胡艳鹏刘海瑞刘凤军李献春胡河张艳军张志强杨玉春程军李金友姚守禄武振芳胡雨王建兵胡忠胡喜于水龙丁有珍高树生仲存海李富陈进龙 [新增]王永清 [新增]姚小明李亚东 [新增]林茂生王喜兵 [新增]柴万兵 [新增]许志仙曹建国 [新增]闫忠裴严海
|
3 | 2016-03-29 | 财务负责人 |
|
姚金梅
|
4 | 2016-03-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
姚金梅 备案手机:*****
|
5 | 2015-06-05 | 出资成员备案 |
赵海清武建平姚守珍武正川刘飞陈云姚卫东武建磊许志亮胡艳鹏胡河孙忠孝武振芳胡雨胡忠胡喜丁有珍姚金梅
|
赵海清武建平姚守珍武正川刘飞陈云姚卫东武建磊许志亮胡艳鹏刘海瑞 [新增]刘凤军 [新增]李献春 [新增]胡河马登亮 [新增]张艳军 [新增]张志强 [新增]王志清 [新增]杜录 [新增]杨玉春 [新增]程军 [新增]李金友 [新增]姚守禄 [新增]孙忠孝曹建国 [新增]武振芳王建兵 [新增]胡雨胡忠武成喜 [新增]胡喜于水龙 [新增]李若文 [新增]丁有珍高树生 [新增]姚金梅柴培有 [新增]仲存海 [新增]柴万兵 [新增]王喜兵 [新增]李富 [新增]李亚东 [新增]王永清 [新增]姚小明 [新增]林茂生 [新增]陈进龙 [新增]许志仙 [新增]宋忠仁 [新增]闫忠 [新增]裴严海 [新增]
|
6 | 2015-06-05 | 章程备案 |
无
|
2015-06-04成员及出资额、业务范围
|
7 | 2015-06-05 | 业务范围变更 |
为成员提供蔬菜、牧草、谷物种植、销售以及与生产经营有关的技术信息等服务。(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,须取得许可并经登记机关登记后方可经营)。
|
为成员提供蔬菜、牧草、谷物、马铃薯种植、销售以及与生产经营有关的技术信息等服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|