序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 航天中诺(北京)置业有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军
|
|
2 |
石晓霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 联络员备案 |
张元 *** 备案手机:***
|
李军 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-17 | 法定代表人变更 |
李晓江
|
李军
|
3 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晓江 [退出]
|
李军 [新增]
|
4 | 2021-03-25 | 财务负责人 |
李晓江 ***
|
许慧君 ***
|
5 | 2021-03-25 | 法定代表人变更 |
张元
|
李晓江
|
6 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张元 [退出]
|
李晓江 [新增]
|
7 | 2020-07-02 | 地址变更 |
河北省张家口市蔚县蔚州镇正和路1号
|
河北省张家口市蔚县蔚州镇马宝玉西南转角
|
8 | 2020-07-02 | 章程备案 |
无
|
2020-07-02公司章程
|
9 | 2020-06-10 | 章程备案 |
无
|
2020-06-10公司章程
|
10 | 2019-11-27 | 财务负责人 |
石晓霞 ***
|
李晓江 ***
|