序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛瑞兵 | 68% | 34.0万人民币 |
2 | 邢兵旗 | 16% | 8.0万人民币 |
3 | 闫志国 | 4% | 2.0万人民币 |
4 | 王超文 | 4% | 2.0万人民币 |
5 | 乔振坤 | 4% | 2.0万人民币 |
6 | 刘宝生 | 4% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛瑞兵
|
|
2 |
邢兵旗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-06-03 | 其他事项备案 |
物业管理、热力供应、服务。
|
物业管理、服务。
|
2 | 2008-06-03 | 经营期限 |
2004-08-17,2007-12-31
|
2004-08-17,2024-12-31
|