序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京龙庆房地产开****有限公司 | 40% | 400万人民币 |
2 | 北京九燕龙房地产开****有限公司 | 35% | 350万人民币 |
3 | 杨永生 | 25% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志军
|
|
2 |
赵丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
杨永生
|
张志军
|
2 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵捷杰 [退出]
|
张志军 [新增]
|
3 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨永生 [退出]
|
张志军 [新增]
|
4 | 2020-07-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-07
|
5 | 2018-06-25 | 章程备案 |
无
|
2018-06-22
|
6 | 2018-06-25 | 投资人(股权)变更 |
孙宝亮 出资 400万人民币; [退出]杨永生 出资 600万人民币;
|
杨永生 出资 250( - 58.33333% )万人民币;北京龙庆房地产开****有限公司 出资 400.000000万人民币; [新增]北京九燕龙房地产开****有限公司 出资 350.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙宝亮 [退出]
|
赵丹 [新增]
|
8 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨永生 [退出]
|
赵捷杰 [新增]
|
9 | 2018-06-25 | 经营范围变更 |
房地产开****,房屋拆迁(凭资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****,房屋拆迁、商品房销售(凭资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-12-20 | 财务负责人 |
|
张爱霞
|