序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李惠敏 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张贤明
|
|
2 |
李惠敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李惠敏 [退出]
|
张贤明 [新增]
|
2 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张贤明 [退出]
|
李惠敏 [新增]
|
3 | 2021-04-26 | 法定代表人变更 |
张贤明
|
李惠敏
|
4 | 2021-03-24 | 法定代表人变更 |
李惠敏
|
张贤明
|
5 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张贤明 [退出]
|
李惠敏 [新增]
|
6 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李惠敏 [退出]
|
张贤明 [新增]
|
7 | 2020-11-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-23住所
|
8 | 2020-11-26 | 地址变更 |
张家口市桥东区商务北横街14号
|
河北省张家口市桥西区西河沿南路19号福源阳光公寓1号楼1层06
|
9 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐春斌 [退出]
|
张贤明 [新增]
|
10 | 2020-11-26 | 联络员备案 |
李惠敏 *** 备案手机:***
|
潘爱峰 *** 备案手机:***
|