序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张树伟 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张树伟
|
|
2 |
李玉天
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-24 | 经营范围变更 |
煤炭批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭批****,煤炭洗选。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-08-22第三章第五条
|
3 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安锦功 [退出]
|
李玉天 [新增]
|
4 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余海龙 [退出]
|
张树伟 [新增]
|
5 | 2017-07-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2017-07-13 | 经理备案 |
余海龙 [退出]
|
张树伟 [新增]
|
7 | 2017-07-13 | 章程备案 |
无
|
2017-07-10公司章程
|
8 | 2017-07-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011年6月7日 至 2021年6月7日
|
2011年6月7日 至 2041年6月6日
|
9 | 2017-07-13 | 董事备案 |
余海龙 [退出]
|
张树伟 [新增]
|
10 | 2017-07-13 | 法定代表人变更 |
余海龙
|
张树伟
|