序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武建忠 | 90% | 90万人民币 |
2 | 王文明 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武建忠
|
|
2 |
武建萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文明 [退出]
|
武建忠 [新增]
|
2 | 2021-07-21 | 法定代表人变更 |
王文明
|
武建忠
|
3 | 2020-09-10 | 投资人(股权)变更 |
王文明 出资 10万人民币;武建萍 出资 90万人民币; [退出]
|
王文明 出资 10万人民币;武建忠 出资 90万人民币; [新增]
|
4 | 2020-09-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王文明;武建萍; [退出]
|
王文明;武建忠; [新增]
|
5 | 2020-07-03 | 投资人(股权)变更 |
王文明 出资 10万人民币;武建忠 出资 90万人民币; [退出]
|
王文明 出资 10万人民币;武建萍 出资 90万人民币; [新增]
|
6 | 2020-07-03 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王文明;武建忠; [退出]
|
王文明;武建萍; [新增]
|
7 | 2020-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武建忠 [退出]
|
武建萍 [新增]
|
8 | 2019-11-22 | 法定代表人变更 |
武建忠
|
王文明
|
9 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武建忠 [退出]
|
王文明 [新增]
|
10 | 2019-11-22 | 财务负责人 |
武建忠 ***
|
王文明 ***
|