序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝振英 | 100% | 6.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝振英
|
|
2 |
席照云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 清算组备案 |
无
|
负责人:席照云;成员:席照军;
|
2 | 2018-08-17 | 章程备案 |
无
|
2018-07-27修正新章程
|
3 | 2018-08-17 | 投资人(股权)变更 |
席照云 出资 3万人民币; [退出]宋贵常 出资 3万人民币; [退出]
|
郝振英 出资 6万人民币; [新增]
|
4 | 2018-08-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2018-08-17 | 法定代表人变更 |
席照云
|
郝振英
|
6 | 2017-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
宋贵常
|
7 | 2017-10-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
席照云 备案手机:*****
|
8 | 2017-10-17 | 财务负责人 |
|
席照军
|
9 | 2017-10-17 | 监事备案 |
|
宋贵常 [新增]
|