序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭俊峰 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭俊峰
|
|
2 |
李旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 投资人(股权)变更 |
李旺 出资 6万人民币; [退出]张通凯 出资 4万人民币; [退出]
|
郭俊峰 出资 10万人民币; [新增]
|
2 | 2021-12-30 | 财务负责人 |
李旺 ***
|
曹合芬 ***
|
3 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张通凯 [退出]
|
李旺 [新增]
|
4 | 2021-12-30 | 章程备案 |
无
|
2021-12-16修正新章程
|
5 | 2021-12-30 | 法定代表人变更 |
李旺
|
郭俊峰
|
6 | 2021-12-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李旺 [退出]
|
郭俊峰 [新增]
|
8 | 2018-04-25 | 经营期限 |
2008年4月30日 至 2018年4月29日
|
2008年4月30日 至 2028年4月29日
|
9 | 2018-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-18修正章程第二章第三条
|
10 | 2016-09-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-19第一章第一条
|