序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 负责人变更 |
翟旭红 [退出]
|
任静 [新增]
|
2 | 2018-11-07 | 联络员备案 |
范银 *** 备案手机:***
|
范爱玲 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-11-07 | 负责人变更 |
兰冀坤 [退出]
|
翟旭红 [新增]
|
4 | 2018-03-15 | 负责人变更 |
范银 [退出]
|
兰冀坤 [新增]
|
5 | 2016-09-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
范银 备案手机:*****
|
6 | 2016-09-07 | 负责人变更 |
赵晓霏 [退出]
|
范银 [新增]
|
7 | 2016-09-07 | 财务负责人 |
|
刘艳红
|
8 | 2014-12-16 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、健康保险、人寿保险(有效期至2014年3月15日)。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、健康保险、人寿保险(有效期至2017年3月15日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
9 | 2014-07-11 | 负责人变更 |
付园园 [退出]
|
赵晓霏 [新增]
|