序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京热华能源股份有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严矫平
|
|
2 |
林崇森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 章程备案 |
无
|
2022-04-11执行董事、法定代表人、经理变更。
|
2 | 2022-04-13 | 法定代表人变更 |
张衍琪
|
严矫平
|
3 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张衍琪 [退出]
|
严矫平 [新增]
|
4 | 2019-04-25 | 经营范围变更 |
热能设备、镀锌设备、环保设备、机械装备的技术研****、技术服务、制造、销售、安装;能源项目的技术咨询、建设、节能改造、运行、管理、服务;供热、供冷系统的节能改造;节能产品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)
|
锅炉制造(B级)、压力容器制造(I、II类)、热能设备、镀锌设备、环保设备、机械装备的技术研****、技术服务、制造、销售、安装;能源项目的技术咨询、建设、节能改造、运行、管理、服务;供热、供冷系统的节能改造;节能产品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-10-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
雷少宁 备案手机:*****
|
6 | 2016-10-20 | 财务负责人 |
|
雷少宁
|
7 | 2015-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张衍琪于培峰 [退出]
|
张衍琪
|
8 | 2015-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵立江 [退出]
|
张衍琪 [新增]
|
9 | 2015-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁明珍 [退出]
|
林崇森 [新增]
|
10 | 2015-07-24 | 董事备案 |
张衍琪于培峰 [退出]
|
张衍琪
|