序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11 | 负责人变更 |
周毅 [退出]
|
杜荣生 [新增]
|
2 | 2020-09-03 | 负责人变更 |
王利东 [退出]
|
周毅 [新增]
|
3 | 2016-12-29 | 负责人变更 |
徐振华 [退出]
|
王利东 [新增]
|
4 | 2016-12-29 | 财务负责人 |
|
芦振国
|
5 | 2016-12-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
程晓悦 备案手机:*****
|
6 | 2015-04-08 | 经营范围变更 |
供电。
|
供电;技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|