序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中广核鑫誉蓄能科技(深圳)有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海峰
|
|
2 |
王彬琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 章程备案 |
无
|
2022-02-23章程第二条增加党建条款
|
2 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张超群 [退出]
|
李海峰 [新增]
|
3 | 2020-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-05经营范围变更。
|
4 | 2020-08-05 | 经营范围变更 |
供热项目的建设与运营;热力生产与供应,并提供热力设备系统运维相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
供热项目的建设与运营;热力生产与供应,并提供热力设备系统运维相关的技术服务;供暖配套设备销售与安装;供暖技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-11-20 | 法定代表人变更 |
王伟明
|
李海峰
|
6 | 2019-11-20 | 章程备案 |
无
|
2019-11-19法定代表人,经理变更。
|
7 | 2019-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟明 [退出]
|
李海峰 [新增]
|