序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武录 | 60% | 30万人民币 |
2 | 武品芳 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵继河
|
|
2 |
武殿飞
|
|
3 |
韩秀清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵继河武品芳 [退出]
|
赵继河
|
2 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
黄金玲 备案手机:*****
|
3 | 2017-06-06 | 章程备案 |
无
|
2017-06-06经营期限变更
|
4 | 2017-06-06 | 董事备案 |
赵继河武品芳 [退出]
|
赵继河
|
5 | 2017-06-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年5月19日 至 2016年5月19日
|
2006年5月19日 至 2026年5月18日
|
6 | 2017-06-06 | 财务负责人 |
|
黄金玲
|