序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建军 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 常智玲 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建军
|
|
2 |
常智玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 投资人(股权)变更 |
刘建军 出资 400万人民币;刘露露 出资 100万人民币; [退出]
|
刘建军 出资 400万人民币;常智玲 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘露露 [退出]
|
常智玲 [新增]
|
3 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建军刘建军
|
刘建军
|
4 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建军
|
刘建军
|
5 | 2020-05-29 | 经营范围变更 |
电源、电控设备的制造、销售及安装;水产品、肉、冷冻产品、调味品的批****、零售;货物进出口业务;农副产品低温仓储、销售;除尘设备的制造、销售及安装;环保设备的制造、销售及安装;钢结构的制造及安装;机电设备的维护和技术咨询和技术服务;玻璃钢产品的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电源、电控设备的制造、销售及安装;水产品、肉、冷冻产品、调味品的批****、零售;货物进出口业务;农副产品低温仓储、销售;除尘设备的制造、销售及安装;环保设备的制造、销售及安装;钢结构的制造及安装;机电设备的维护和技术咨询和技术服务;玻璃钢产品的制造、销售;房屋租赁,房屋销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-09-27 | 经营范围变更 |
农副产品低温仓储、销售;除尘设备的制造、销售及安装;环保设备的制造、销售及安装;电源、电控设备的制造、销售及安装;钢结构的制造及安装;机电设备的维护和技术咨询和技术服务;玻璃钢产品的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电源、电控设备的制造、销售及安装;水产品、肉、冷冻产品、调味品的批****、零售;货物进出口业务;农副产品低温仓储、销售;除尘设备的制造、销售及安装;环保设备的制造、销售及安装;钢结构的制造及安装;机电设备的维护和技术咨询和技术服务;玻璃钢产品的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘露 [退出]
|
刘露露 [新增]
|
8 | 2018-08-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘建军;刘露; [退出]
|
刘建军;刘露露; [新增]
|
9 | 2015-05-07 | 经营范围变更 |
除尘设备的制造、销售及安装;环保设备的制造、销售及安装;电源、电控设备的制造、销售及安装;钢结构的制造及安装;机电设备的维护和技术咨询和技术服务;玻璃钢产品的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(请在核准的经营范围内经营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
|
农副产品低温仓储、销售;除尘设备的制造、销售及安装;环保设备的制造、销售及安装;电源、电控设备的制造、销售及安装;钢结构的制造及安装;机电设备的维护和技术咨询和技术服务;玻璃钢产品的制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王少春 [退出]
|
刘露 [新增]
|