序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 20.0194% | 590.0万人民币 |
2 | 袁兵 | 3.3921% | 99.97万人民币 |
3 | 刘铭才 | 3.18854% | 93.970689万人民币 |
4 | 刘天明 | 3.18682% | 93.92万人民币 |
5 | 顾树成 | 3.06365% | 90.29万人民币 |
6 | 孙振豪 | 2.57402% | 75.86万人民币 |
7 | 张汉斌 | 2.50073% | 73.7万人民币 |
8 | 乔效义 | 2.42167% | 71.37万人民币 |
9 | 柳毓林 | 2.39215% | 70.5万人民币 |
10 | 刘广瑞 | 2.33582% | 68.84万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张汉斌
|
|
2 |
石玉海
|
|
3 |
孙少军
|
|
4 |
张健
|
|
5 |
韩金曦
|
|
6 |
安立星
|
|
7 |
刘军祥
|
|
8 |
南海涛
|
|
9 |
霍进元
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北宣化钢盛建筑安装有限责任公司物资供应站
|
胡恩林 | 2005-04-15 |
2 |
河北宣化钢盛建筑安装有限责任公司混凝土搅拌站
|
马万山 | 2005-04-10 |
3 |
河北宣化钢盛建筑安装有限责任公司吊装运输处
|
张健 | 2005-04-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张茂辉 [退出]
|
张汉斌 [新增]
|
2 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张茂辉 [退出]孙少军张汉斌张健石玉海
|
张汉斌孙少军石玉海张健
|
3 | 2022-02-21 | 法定代表人变更 |
张茂辉
|
张汉斌
|
4 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张健张茂辉刘会明 [退出]石玉海张汉斌
|
孙少军 [新增]张健张茂辉石玉海张汉斌
|
5 | 2021-01-14 | 法定代表人变更 |
刘会明
|
张茂辉
|
6 | 2021-01-14 | 财务负责人 |
武世清 ***
|
吴清 ***
|
7 | 2018-08-29 | 章程备案 |
无
|
增加党建
|
8 | 2018-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘会明 [退出]
|
郜建军 [新增]
|
9 | 2018-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张汉斌刘会明王福先 [退出]刘天明 [退出]张健石玉海郜建军 [退出]
|
张汉斌刘会明张健张茂辉 [新增]石玉海
|
10 | 2018-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈钫宏 [退出]崔彪 [退出]钱秀芹 [退出]滕方 [退出]安立星
|
刘军祥 [新增]韩金曦 [新增]霍进元 [新增]南海涛 [新增]安立星
|