序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦安祥 | 99.19075% | 514.8万人民币 |
2 | 常永春 | 0.23121% | 1.2万人民币 |
3 | 王风鸣 | 0.23121% | 1.2万人民币 |
4 | 闫明 | 0.17341% | 0.9万人民币 |
5 | 成丽梅 | 0.17341% | 0.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦安祥
|
|
2 |
成丽梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 经营期限 |
2001年4月5日 至 2021年4月4日
|
2001年4月5日 至 长期
|
2 | 2017-06-28 | 财务负责人 |
|
田树萍
|
3 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
秦刚 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-28 | 经营范围变更 |
批****兼零售预包装食品(有效期经营至2015年4月15日)(请在核准的经营范围内经营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
|
批****兼零售预包装食品(取得食品经营许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|