序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李亚东 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚东
|
|
2 |
苟燕文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李亚东;成员:苟燕文;
|
2 | 2017-07-03 | 财务负责人 |
|
高虹
|
3 | 2017-07-03 | 经营范围变更 |
太阳能热水器、太阳能整体浴房生产、销售及相关技术研****、推广、电暖气生产和销售。(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,需取得许可并经登记机关登记后方可经营)
|
太阳能热水器、太阳能整体浴房生产、销售及相关技术研****、推广、电暖气生产和销售。(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,需取得许可并经登记机关登记后方可经营)
|
4 | 2017-07-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李亚东 备案手机:*****
|
5 | 2015-09-02 | 经营范围变更 |
太阳能热水器、太阳能整体浴房生产、销售及相关技术研****、推广(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,需取得许可并经登记机关登记后方可经营)。
|
太阳能热水器、太阳能整体浴房生产、销售及相关技术研****、推广、电暖气生产和销售。(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,需取得许可并经登记机关登记后方可经营)
|
6 | 2014-03-27 | 法定代表人变更 |
杨立军
|
李亚东
|
7 | 2014-03-27 | 投资人(股权)变更 |
杨立军 出资 100万null; [退出]
|
李亚东 出资 100万人民币; [新增]
|
8 | 2014-03-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
杨立军; [退出]
|
李亚东; [新增]
|