序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾云飞 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 宇海霞 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾云飞
|
|
2 |
宇海霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 经营期限 |
2005年3月1日 至 2025年4月12日
|
2005年3月1日 至 2035年4月12日
|
2 | 2020-09-27 | 法定代表人变更 |
宇广龙
|
贾云飞
|
3 | 2020-09-27 | 联络员备案 |
杨玉芳 *** 备案手机:***
|
宇广龙 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-09-27 | 投资人(股权)变更 |
宇广龙 出资 5万人民币; [退出]宇海霞 出资 5万人民币;
|
宇海霞 出资 150( + 2900% )万人民币;贾云飞 出资 150万人民币; [新增]
|
5 | 2020-09-27 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
300.000000万人民币( + 2900% )
|
6 | 2020-09-27 | 财务负责人 |
杨玉芳 ***
|
贾云飞 ***
|
7 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宇广龙 [退出]
|
贾云飞 [新增]
|
8 | 2016-04-14 | 经营范围变更 |
住宿服务(特种行业许可证有效期至2016年2月15日);零售预包装食品;日用品的零售;场地出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
住宿服务,零售预包装食品;日用品的零售;场地出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-04-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨玉芳 备案手机:*****
|
10 | 2016-04-14 | 财务负责人 |
|
杨玉芳
|