序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李军生 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军生
|
|
2 |
李军红
|
|
3 |
赵金苗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-16 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李军生;成员:李军红;
|
2 | 2018-03-16 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李军生;成员:李军红;
|
3 | 2016-11-11 | 章程备案 |
无
|
2016-11-11修正后章程
|
4 | 2016-11-11 | 股东(****起人)认缴出资额 |
李军红 出资 180万人民币;
|
李军生 出资 300万人民币;
|
5 | 2016-11-11 | 投资人(股权)变更 |
李军红; [退出]
|
李军生; [新增]
|
6 | 2016-11-07 | 财务负责人 |
|
原野青
|
7 | 2016-11-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李军生 备案手机:*****
|
8 | 2015-03-31 | 投资人(股权)变更 |
李军红;张其鑫; [退出]
|
李军红;
|
9 | 2015-03-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2015-02-04 | 法定代表人变更 |
张其鑫
|
李军生
|