序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
2 | 2019-11-21 | 负责人变更 |
史海滨 [退出]
|
田力 [新增]
|
3 | 2018-10-16 | 经营范围变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(按保险兼业代理业务许可证核定的范围经营,有效期经营至2018年10月22日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-11-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王成军 备案手机:*****
|
5 | 2016-11-03 | 经营范围变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(有效期经营至2016年12月31日)。
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(按保险兼业代理业务许可证核定的范围经营,有效期经营至2018年10月22日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-11-03 | 财务负责人 |
|
章佳琪
|
7 | 2016-11-03 | 负责人变更 |
杨丽 [退出]
|
史海滨 [新增]
|