序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-20 | 负责人变更 |
李志伟 [退出]
|
薛金斗 [新增]
|
2 | 2020-05-22 | 负责人变更 |
张运华 [退出]
|
李志伟 [新增]
|
3 | 2017-10-25 | 负责人变更 |
周江涛 [退出]
|
张运华 [新增]
|
4 | 2017-01-12 | 负责人变更 |
康怀军 [退出]
|
周江涛 [新增]
|