序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 负责人变更 |
康小利 [退出]
|
路建成 [新增]
|
2 | 2021-03-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
怀安县柴沟堡镇工业街
|
怀安县柴沟镇振兴大街北侧欣乐园小区底商
|
3 | 2021-03-09 | 负责人变更 |
段启东 [退出]
|
康小利 [新增]
|
4 | 2015-12-24 | 财务负责人 |
|
王诗华
|
5 | 2015-12-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王诗华 备案手机:*****
|
6 | 2015-12-24 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
7 | 2015-12-24 | 负责人变更 |
张伶 [退出]
|
段启东 [新增]
|
8 | 2015-01-16 | 负责人变更 |
何利明 [退出]
|
张伶 [新增]
|
9 | 2015-01-16 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务**
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2009-02-16 | 市场主体类型变更 |
2200
|
2223
|