序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 负责人变更 |
王佳琪 [退出]
|
戴军 [新增]
|
2 | 2021-12-02 | 联络员备案 |
崔兵 *** 备案手机:***
|
刘志军 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-10-17 | 负责人变更 |
程锋 [退出]
|
王佳琪 [新增]
|
4 | 2016-05-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
崔兵 备案手机:*****
|
5 | 2016-05-19 | 财务负责人 |
|
魏文娟
|
6 | 2015-08-06 | 负责人变更 |
王海涛 [退出]
|
程锋 [新增]
|