序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 联络员备案 |
白晓波 *** 备案手机:***
|
梁佳 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-09-08 | 负责人变更 |
白晓波 [退出]
|
梁佳 [新增]
|
3 | 2020-01-03 | 联络员备案 |
谭晓娟 *** 备案手机:***
|
白晓波 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-01-03 | 负责人变更 |
谭晓娟 [退出]
|
白晓波 [新增]
|
5 | 2017-06-20 | 负责人变更 |
温凯利 [退出]
|
谭晓娟 [新增]
|
6 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
温凯利 备案手机:*****
|
谭晓娟 备案手机:*****
|
7 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
温凯利 备案手机:*****
|
8 | 2016-04-22 | 财务负责人 |
|
高琨
|
9 | 2014-10-11 | 负责人变更 |
王永军 [退出]
|
温凯利 [新增]
|