序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张蕴琳 | 95% | 285.0万人民币 |
2 | 刘永琴 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张蕴琳
|
|
2 |
任小军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 联络员备案 |
高玉昌 *** 备案手机:***
|
刘永琴 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-11-16 | 财务负责人 |
高玉昌 ***
|
刘永琴 ***
|
3 | 2021-11-16 | 投资人(股权)变更 |
张蕴琳 出资 285万人民币;曹梦滢 出资 15万人民币; [退出]
|
张蕴琳 出资 285万人民币;刘永琴 出资 15万人民币; [新增]
|
4 | 2020-01-17 | 投资人(股权)变更 |
张蕴琳 出资 285万人民币;孟军 出资 15万人民币; [退出]
|
张蕴琳 出资 285万人民币;曹梦滢 出资 15万人民币; [新增]
|
5 | 2020-01-17 | 联络员备案 |
刘澐 *** 备案手机:***
|
高玉昌 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-01-17 | 财务负责人 |
刘澐 ***
|
高玉昌 ***
|
7 | 2019-03-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-22股东出资时间变更为:2036-01-01
|
8 | 2019-03-22 | 其他事项备案 |
张蕴琳 出资 285万人民币;孟军 出资 15万人民币;
|
张蕴琳 出资 285万人民币;孟军 出资 15万人民币;
|
9 | 2019-02-21 | 投资人(股权)变更 |
张蕴琳 出资 285万人民币;王巍 出资 15万人民币; [退出]
|
张蕴琳 出资 285万人民币;孟军 出资 15万人民币; [新增]
|
10 | 2019-01-08 | 投资人(股权)变更 |
张蕴琳 出资 285万人民币;任小军 出资 15万人民币; [退出]
|
张蕴琳 出资 285万人民币;王巍 出资 15万人民币; [新增]
|