序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-13 | 负责人变更 |
武进林 [退出]
|
张爱河 [新增]
|
2 | 2018-04-13 | 联络员备案 |
武进林 *** 备案手机:***
|
段有忠 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-03-30 | 财务负责人 |
|
温宽
|
4 | 2016-03-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
武进林 备案手机:*****
|
5 | 2016-03-30 | 负责人变更 |
林春明 [退出]
|
武进林 [新增]
|
6 | 2015-05-26 | 负责人变更 |
武进林 [退出]
|
林春明 [新增]
|
7 | 2014-07-09 | 负责人变更 |
张秀林 [退出]
|
武进林 [新增]
|