序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市鸿威物业管理有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李涛
|
|
2 |
柯龙军
|
|
3 |
林丹丹
|
|
4 |
罗惠群
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怀来鸿威物业服务有限公司翡翠城三期分公司
|
林丹丹 | 2022-05-26 |
2 |
怀来鸿威物业服务有限公司翡翠城一期分公司
|
李涛 | 2019-03-19 |
3 |
怀来鸿威物业服务有限公司翡翠城二期分公司
|
林丹丹 | 2019-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李涛
|
2 | 2022-06-30 | 联络员备案 |
|
林丹丹 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-06-30 | 经营范围变更 |
|
物业管理。家政服务。非居住房地产租赁。停车场服务。食品销售。酒类经营。烟草制品零售。办公用品销售。日用百货销售。租赁服务(不含许可类租赁服务)。蔬菜种植。新鲜蔬菜零售。餐饮服务。中医养生保健服务(非医疗)。居民日常生活服务。园林绿化工程施工。健身休闲活动。体育场地设施经营(不含高危性体育运动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
柯龙军李涛林丹丹 [新增]
|
5 | 2019-02-28 | 经营范围变更 |
|
物业管理,居民家政服务,房屋修缮,房屋租赁,停车场管理,酒批****及零售(取得许可后经营),食品(取得许可后经营)、办公用品、日用百货零售,餐饮服务(取得许可后经营),烟零售(取得许可后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
丘克柯龙军 [新增]李涛 [新增]
|
7 | 2018-02-07 | 董事备案 |
|
丘克柯龙军 [新增]李涛 [新增]
|
8 | 2018-02-07 | 法定代表人变更 |
|
李涛
|
9 | 2016-09-20 | 法定代表人变更 |
|
李波
|
10 | 2016-05-30 | 联络员备案 |
|
郑静 备案手机:*****
|