序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崇秀成 | 58% | 290.0万人民币 |
2 | 张艳兰 | 42% | 210.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方义
|
|
2 |
崇秀成
|
|
3 |
张艳兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
方义
|
2 | 2018-01-09 | 法定代表人变更 |
|
方义
|
3 | 2018-01-09 | 章程修正案备案 |
|
; 2018-01-05法定代表人变更
|
4 | 2018-01-09 | 经理备案 |
|
方义 [新增]
|
5 | 2016-04-14 | 财务负责人 |
|
张艳兰
|
6 | 2016-04-14 | 联络员备案 |
|
崇洁 备案手机:*****
|
7 | 2013-05-22 | 其他事项备案 |
|
房地产开****经营、五金及建材销售。(法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,须取得许可并经登记机关登记后方可经营)。
|
8 | 2013-05-22 | 地址变更 |
|
沽源县桥西人民街
|
9 | 2011-03-01 | 地址变更 |
|
沽源县平定堡镇加油站西街百合小区
|
10 | 2010-07-19 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,崇秀成,290.0( + 364% ),***,张艳兰,210.0
|