序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张守福 | 40% | 20万人民币 |
2 | 芦力军 | 35% | 17.5万人民币 |
3 | 杜菊兰 | 25% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张守福
|
|
2 |
杜菊兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-29 | 财务负责人 |
张守福 ***
|
王宏 ***
|
2 | 2019-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁亚钦 [退出]
|
张守福 [新增]
|
3 | 2019-08-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-19第四章第五条
|
4 | 2019-08-29 | 投资人(股权)变更 |
梁亚钦 出资 15万人民币; [退出]杜菊兰 出资 5万人民币;张守福 出资 15万人民币;芦力军 出资 15万人民币;
|
杜菊兰 出资 12.5( + 150% )万人民币;张守福 出资 20( + 33.33333% )万人民币;芦力军 出资 17.5( + 16.66667% )万人民币;
|
5 | 2018-08-08 | 投资人(股权)变更 |
李勇 出资 15万人民币; [退出]杨庆杰 出资 15万人民币; [退出]张守福 出资 20万人民币;
|
梁亚钦 出资 15万人民币; [新增]杜菊兰 出资 5万人民币; [新增]张守福 出资 15( - 25% )万人民币;芦力军 出资 15万人民币; [新增]
|
6 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李勇 [退出]
|
杜菊兰 [新增]
|
7 | 2018-08-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-02章程第四章第五条
|
8 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨庆杰 [退出]
|
梁亚钦 [新增]
|