序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京青鸟控股有限公司 | 25.5% | 5.1万人民币 |
2 | 北京大学雅集科技有限公司 | 25.5% | 5.1万人民币 |
3 | 北京青鸟北资科技****展有限公司 | 25.5% | 5.1万人民币 |
4 | 北京燕园雅集文化科技有限公司 | 23.5% | 4.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏迎
|
|
2 |
杨明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈灵然 [退出]
|
夏迎 [新增]
|
2 | 2021-03-03 | 法定代表人变更 |
包强
|
夏迎
|
3 | 2021-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包强 [退出]
|
夏迎 [新增]
|
4 | 2021-03-03 | 章程备案 |
无
|
2021-02-25执行董事、监事都由股东选举产生。
|
5 | 2019-01-11 | 投资人(股权)变更 |
北京大学雅集文化产业有限公司 出资 5.1万人民币;北京青鸟北资科技****展有限公司 出资 5.1万人民币;北京大学雅集科技有限公司 出资 5.1万人民币;北大雅集张家口文化科技有限公司 出资 4.7万人民币; [退出]
|
北京大学雅集文化产业有限公司 出资 5.1万人民币;北京青鸟北资科技****展有限公司 出资 5.1万人民币;北京大学雅集科技有限公司 出资 5.1万人民币;北京燕园雅集文化科技有限公司 出资 4.7万人民币; [新增]
|
6 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晶 [退出]
|
包强 [新增]
|
7 | 2019-01-11 | 法定代表人变更 |
刘晶
|
包强
|
8 | 2019-01-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
北京大学雅集文化产业有限公司;北京青鸟北资科技****展有限公司;北京大学雅集科技有限公司;北大雅集张家口文化科技有限公司; [退出]
|
北京大学雅集文化产业有限公司;北京青鸟北资科技****展有限公司;北京大学雅集科技有限公司;北京燕园雅集文化科技有限公司; [新增]
|
9 | 2019-01-11 | 章程备案 |
无
|
2018-12-19股东变更、法定代表人变更。
|
10 | 2017-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晶 [退出]
|
陈灵然 [新增]
|