序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨飞 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨飞
|
|
2 |
张昊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口生兴体育文化传播有限公司金鼎分公司
|
杨飞 | 2018-11-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 经营范围变更 |
健身服务;体育文化活动的策划、咨询、推广、交流;销售预包装食品、保健食品;体育器材销售及租赁;体育场馆工程设计、施工;体育场馆设施安装;膜结构安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
健身服务;体育文化活动的策划、咨询、推广、交流;销售预包装食品、保健食品、音响设备、电子产品、文化用品;体育器材销售及租赁;体育场馆工程设计、施工;体育场馆设施安装;膜结构安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-07-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-12章程第二章第五条
|
3 | 2020-10-30 | 法定代表人变更 |
魏俊
|
杨飞
|
4 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏俊 [退出]
|
杨飞 [新增]
|
5 | 2020-09-07 | 经营范围变更 |
健身服务;体育文化活动的策划、咨询、推广、交流;销售预包装食品、保健食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
健身服务;体育文化活动的策划、咨询、推广、交流;销售预包装食品、保健食品;体育器材销售及租赁;体育场馆工程设计、施工;体育场馆设施安装;膜结构安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-09-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-29第三章第五条
|
7 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨飞 [退出]
|
魏俊 [新增]
|
8 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
杨飞
|
魏俊
|