序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡文凯 | 225.0万人民币 | |
2 | 王玉良 | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡文凯
|
|
2 |
王玉良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-09 | 投资人(股权)变更 |
蔡文凯 出资 270万人民币;张富蕾 出资 30万人民币; [退出]
|
蔡文凯 出资 270万人民币;王玉良 出资 30万人民币; [新增]
|
2 | 2020-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张富蕾 [退出]
|
王玉良 [新增]
|
3 | 2020-09-09 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2019-11-27 | 联络员备案 |
薛景 *** 备案手机:***
|
蔡文凯 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-11-27 | 投资人(股权)变更 |
张保磊 出资 270万人民币; [退出]张富蕾 出资 30万人民币;
|
蔡文凯 出资 270万人民币; [新增]张富蕾 出资 30万人民币;
|
6 | 2019-11-27 | 法定代表人变更 |
张保磊
|
蔡文凯
|
7 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张保磊 [退出]
|
蔡文凯 [新增]
|
8 | 2019-11-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张保磊; [退出]张富蕾;
|
蔡文凯; [新增]张富蕾;
|
9 | 2019-11-12 | 财务负责人 |
薛景 ***
|
任凤茹 ***
|
10 | 2018-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
况保民 [退出]
|
张富蕾 [新增]
|