序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王兴国 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王兴国
|
|
2 |
张乃军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 财务负责人 |
王靖 ***
|
李占平 ***
|
2 | 2022-03-15 | 经营范围变更 |
网络技术开****、转让、咨询、服务,市场营销策划,企业形象策划,软件开****,商务信息咨询服务,图文制作设计,雪具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般事项:互联网接入及相关服务。技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;。信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;市场营销策划;企业形象策划;。信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作。计算机软硬件及辅助设备批****;安防设备销售;机械设备销售;体育用品及器材批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2022-03-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-14将公司经营范围第二章第三条由“网络技术开****、转让、咨询、服务,市场营销策划,企业形象策划,软件开****,商务信息咨询服务,图文制作设计,雪具销售。”变更为“技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;市场营销策划;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批****;安防设备销售;机械设备销售;体育用品及器材批****。” 其他条款不变。
|
4 | 2022-03-15 | 财务负责人 |
王靖 ***
|
王靖 ***
|
5 | 2021-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李占平 [退出]
|
张乃军 [新增]
|
6 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王靖 [退出]
|
王兴国 [新增]
|
7 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张智永 [退出]
|
李占平 [新增]
|
8 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王靖 [退出]
|
王兴国 [新增]
|
9 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
王靖
|
王兴国
|
10 | 2019-11-21 | 章程备案 |
无
|
2019-11-11
|