序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈跃进 | 50% | 50万人民币 |
2 | 薛小平 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛小平
|
|
2 |
李艳丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-18 | 投资人(股权)变更 |
谭静 出资 50万人民币; [退出]续剑昕 出资 50万人民币; [退出]
|
薛小平 出资 50万人民币; [新增]陈跃进 出资 50万人民币; [新增]
|
2 | 2018-04-18 | 法定代表人变更 |
谭静
|
薛小平
|
3 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭静 [退出]
|
薛小平 [新增]
|
4 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
续剑昕 [退出]
|
李艳丽 [新增]
|
5 | 2016-04-14 | 章程备案 |
无
|
2016-04-12续剑昕、谭静出资时间延长至2026年05月22日
|
6 | 2016-04-14 | 股东(****起人)认缴出资额 |
续剑昕 出资 50万人民币;谭静 出资 50万人民币;
|
续剑昕 出资 50.0000万人民币;谭静 出资 50.0000万人民币;
|
7 | 2016-04-14 | 财务负责人 |
|
刘玉琴
|
8 | 2016-04-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
续剑锋 备案手机:*****
|