序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨川 | 91.5% | 274.5万人民币 |
2 | 武韶君 | 8.5% | 25.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨川
|
|
2 |
武韶君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 章程备案 |
无
|
2021-06-25整本章程
|
2 | 2021-06-29 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
300.000000万人民币( + 200% )
|
3 | 2020-08-31 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
4 | 2020-08-31 | 章程备案 |
无
|
2020-08-27章程
|
5 | 2020-08-31 | 联络员备案 |
武韶君 *** 备案手机:***
|
杨川 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-08-31 | 投资人(股权)变更 |
武韶君 出资 25.5万人民币;杨川 出资 24.5万人民币;
|
武韶君 出资 25.5万人民币;杨川 出资 74.5( + 204.08163% )万人民币;
|
7 | 2019-11-15 | 联络员备案 |
武韶君 *** 备案手机:***
|
武韶君 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-11-15 | 章程备案 |
无
|
2019-11-13整本章程
|
9 | 2019-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨川 [退出]
|
武韶君 [新增]
|
10 | 2019-11-15 | 法定代表人变更 |
武韶君
|
杨川
|