序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨秀梅 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彦
|
|
2 |
杨秀梅
|
|
3 |
张进应
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-06 | 经营范围变更 |
计算机整机、主机配件、外接设备、消耗材料、软件、办公用品及家电销售;电子屏设备销售及制作维修、监控设备销售及安装维修、计算机设备维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机整机、主机配件、照相器材、影视设备、无人机销售、电子产品、摄像器材、计算机外围辅助设备、消耗材料、软件、办公用品及家电销售;监控设备销售及安装维修、电子屏设备销售及制作维修、计算机设备维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-10-23 | 经营范围变更 |
计算机整机、主机配件、外接设备、消耗材料、软件销售;办公用品及家电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机整机、主机配件、外接设备、消耗材料、软件、办公用品及家电销售;电子屏设备销售及制作维修、监控设备销售及安装维修、计算机设备维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-10-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-21修正经营范围
|
4 | 2016-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈冲 [退出]
|
刘彦 [新增]
|
5 | 2016-02-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈冲 备案手机:*****
|
6 | 2016-02-26 | 法定代表人变更 |
陈冲
|
刘彦
|
7 | 2016-02-26 | 经理备案 |
陈冲 [退出]
|
刘彦 [新增]
|
8 | 2016-02-26 | 财务负责人 |
|
陈冲
|
9 | 2014-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨秀莲 [退出]
|
陈冲 [新增]
|
10 | 2014-12-12 | 法定代表人变更 |
杨秀梅
|
杨秀梅
|