序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张勇 | 50% | 5万人民币 |
2 | 张秀莲 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
初忠梅
|
|
2 |
张秀莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-28 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:初忠梅;成员:张勇;
|
2 | 2017-09-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:初忠梅;成员:张勇;
|
3 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张勇 [退出]
|
初忠梅 [新增]
|
4 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
初忠梅
|
5 | 2016-06-08 | 董事备案 |
张勇 [退出]
|
初忠梅 [新增]
|
6 | 2016-06-08 | 经理备案 |
|
初忠梅 [新增]
|
7 | 2016-06-08 | 财务负责人 |
|
初忠梅
|
8 | 2016-06-08 | 法定代表人变更 |
张勇
|
初忠梅
|
9 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
初忠梅 备案手机:*****
|
10 | 2015-07-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-07-25第一章第一条
|