序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈玉广 | 100% | 650.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈玉广
|
|
2 |
邵宗悦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王忠 [退出]
|
邵宗悦 [新增]
|
2 | 2016-12-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2016-12-05 | 章程备案 |
无
|
2016-11-28
|
4 | 2016-12-05 | 股东(****起人)认缴出资额 |
王忠 出资 195万人民币;陈玉广 出资 455万人民币;
|
陈玉广 出资 650万人民币;
|
5 | 2016-12-05 | 监事备案 |
王忠 [退出]
|
邵宗悦 [新增]
|
6 | 2016-12-05 | 投资人(股权)变更 |
王忠; [退出]陈玉广;
|
陈玉广;
|
7 | 2012-12-19 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王忠,650.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王忠,195.0,***,陈玉广,455.0
|
8 | 2012-12-19 | 法定代表人变更 |
王忠
|
陈玉广
|
9 | 2012-12-19 | 其他事项备案 |
煤炭批****(经营至2012年8月14日)
|
煤炭批****(经营至2013年8月26日)
|
10 | 2012-12-19 | 其他事项备案 |
煤炭批****(经营至2013年8月26日)
|
|