序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任晓英 | 75% | 15.0万人民币 |
2 | 刘少林 | 25% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毕学芳
|
|
2 |
刘少林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 法定代表人变更 |
任晓英
|
毕学芳
|
2 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任小英 [退出]任晓英 [退出]
|
毕学芳 [新增]
|
3 | 2020-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-24章程第十章第二十七条
|
4 | 2020-05-28 | 经营期限 |
2010年5月24日 至 2020年5月24日
|
2010年5月24日 至 2030年5月24日
|
5 | 2019-08-30 | 经营范围变更 |
运输设备租赁,普通货运(有效期至2018年6月8日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
运输设备租赁,普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-08-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-25章程修正案
|
7 | 2016-12-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
赵志新 备案手机:*****
|
8 | 2016-12-23 | 财务负责人 |
|
冯香景
|
9 | 2014-12-25 | 经营范围变更 |
运输设备租赁,普通货运(有效期至2014年5月11日)。
|
运输设备租赁,普通货运(有效期至2018年6月8日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|