序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄晓娜 | 85% | 8500.0万人民币 |
2 | 张玉珍 | 15% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玉珍
|
|
2 |
黄晓娜
|
|
3 |
马龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄晓娜 [退出]
|
马龙 [新增]
|
2 | 2018-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉珍
|
张玉珍
|
3 | 2018-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉珍 [退出]
|
黄晓娜 [新增]
|
4 | 2018-06-08 | 法定代表人变更 |
张玉珍
|
张玉珍
|
5 | 2017-09-14 | 章程备案 |
无
|
2017-09-14新订
|
6 | 2017-09-14 | 经营范围变更 |
果蔬的种植、生产加工及销售,果蔬种植加工生产销售技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
果蔬的种植、生产加工及销售,果蔬种植加工生产销售技术服务;预包装食品、散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-08-14 | 财务负责人 |
王建荣
|
王维
|
8 | 2017-06-09 | 财务负责人 |
冀海婷
|
王建荣
|