序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张琛浩 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张琛浩
|
|
2 |
张冬英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-05-12 | 投资人(股权)变更 |
张建林 出资 15万人民币; [退出]张琛浩 出资 30万人民币;范泽鹏 出资 5万人民币; [退出]
|
张琛浩 出资 50( + 66.66667% )万人民币;
|
3 | 2022-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建林 [退出]
|
张冬英 [新增]
|
4 | 2020-02-28 | 投资人(股权)变更 |
张建林 出资 15万人民币;张琛浩 出资 35万人民币;
|
张建林 出资 15万人民币;张琛浩 出资 30( - 14.28571% )万人民币;范泽鹏 出资 5万人民币; [新增]
|
5 | 2019-11-19 | 法定代表人变更 |
谷朝辉
|
张琛浩
|
6 | 2019-11-19 | 投资人(股权)变更 |
张建林 出资 15万人民币;谷朝辉 出资 35万人民币; [退出]
|
张建林 出资 15万人民币;张琛浩 出资 35万人民币; [新增]
|
7 | 2019-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建林
|
张建林
|
8 | 2019-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷朝辉 [退出]
|
张琛浩 [新增]
|
9 | 2019-10-29 | 财务负责人 |
张富 ***
|
谷朝辉 ***
|
10 | 2019-10-29 | 法定代表人变更 |
张富
|
谷朝辉
|