序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董彦英 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林秀川
|
|
2 |
董彦英
|
|
3 |
董彦涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-09 | 清算组备案 |
无
|
成员:林秀川;成员:董彦涛;负责人:董彦英;
|
2 | 2018-06-14 | 法定代表人变更 |
董彦英
|
林秀川
|
3 | 2018-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董彦英 [退出]
|
林秀川 [新增]
|
4 | 2018-06-14 | 章程备案 |
无
|
2018-06-06法定代表人变更、经理备案、章程备案
|
5 | 2016-08-31 | 投资人(股权)变更 |
董彦英;
|
董彦英;
|
6 | 2016-08-31 | 章程备案 |
无
|
2016-08-22注册资本变更,章程备案。
|
7 | 2016-08-31 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
500.0000万人民币( + 4900% )
|
8 | 2016-08-31 | 股东(****起人)认缴出资额 |
董彦英 出资 10万人民币;
|
董彦英 出资 500万人民币;
|