序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙喜强 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙喜强
|
|
2 |
任磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 法定代表人变更 |
韩松
|
孙喜强
|
2 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩松 [退出]
|
孙喜强 [新增]
|
3 | 2019-05-08 | 章程备案 |
无
|
2019-05-05法定代表人变更,经理备案,章程备案。
|
4 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何晓川 [退出]
|
任磊 [新增]
|
5 | 2018-06-19 | 投资人(股权)变更 |
韩松 出资 100万人民币; [退出]
|
孙喜强 出资 100万人民币; [新增]
|
6 | 2018-06-19 | 章程备案 |
无
|
2018-05-28股东变更。
|
7 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩松 [退出]
|
孙喜强 [新增]
|